中纪委监察部网站10月7日晚23时30分消息称,福建省委副书记、省长苏树林涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。
苏树林成为十八大之后首位落马的现任省长。
苏树林是山东东阿人,1983年自大庆石油学院石油地质专业毕业后,他进入大庆石油管理局从事基层地质工作,历任大庆石油管理局采油九厂地质研究所副所长、大庆石油管理局副总地质师、局长助理等职,1999年1月出任大庆石油管理局局长、党委副书记,之后又供职于中石油担任高级管理职务。
财新网曾在一篇报道中援引大庆油田人士的话称,苏给人的印象是务实干练,“很有头脑”。1997年,35岁的苏树林出任大庆石油管理局常务副局长,当年大庆油田的产量达到5600.92万吨的新高,苏树林提出进行调整性减产,要求将年产量下调120万吨。这一调整虽然遭到很多人的反对,但是却延长了大庆油田的寿命。
2006年9月到2007年6月,苏树林曾短暂担任辽宁省省委常委、组织部长之后,又调任中国石油化工集团公司担任总经理、党组书记。
2011年3月,苏树林调任福建省,并于当年7月出任该省省长。
值得注意的是,就在中纪委发布其接受调查消息的前几周,苏树林还频繁出席活动并公开发表讲话。
据《福建日报》消息,9月28日,省政府党组举行“三严三实”专题教育第三次学习研讨。省政府党组书记、省长苏树林主持会议并讲话。苏树林说,习近平总书记指出“严以律己,就是要心存敬畏、手握戒尺,慎独慎微、勤于自省,遵守党纪国法,做到为政清廉”。
而在此之前的9月13至15日,苏树林率福建省代表团在马来西亚进行访问。代表团一行先后来到沙捞越州、吉隆坡,与闽籍华侨华人畅叙亲情,和当地企业开展交流。
今年8月18日,苏树林还在人民日报上发表文章称, 周永康等人带有“全家腐”特征。他在文章中还提到了薄熙来、徐才厚、令计划、苏荣以及徐才厚,称这些人的腐败也都带有家族式腐败的特征。
他写道:“培育良好家风,关键在立家规、正己身、懂真爱。”
值得关注的是,据《福建日报》消息,9月24日至26日,中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山在福建调研并主持召开座谈会,听取党员和群众代表对 修订廉政准则和党纪处分条例的意见建议。他强调,要在思想认识、责任担当、方法措施上跟上中央要求,把纪律和规矩挺在前面,把握运用监督执纪“四种形 态”,以严明的纪律推进全面从严治党。福建省委书记尤权等陪同调研。
在调研期间,王岐山专程到古田会议会址、红四军革命旧址参观,瞻仰毛泽东主席园并向毛泽东同志像敬献花篮,他还考察了客家家训纪念馆。
记者注意到,王岐山调研稿件并没有提及苏树林陪同调研,在《福建日报》发布的新闻图片中也没有出现苏树林。
苏树林简历:
苏树林,男,汉族,1962年3月生,山东东阿人,1985年12月加入中国共产党,1983年7月参加工作,在职研究生学历,管理学硕士,教授级高级工程师。
现任福建省委副书记,省政府省长、党组书记。
1979.09——1983.07 大庆石油学院勘探系石油地质专业本科学习,获工学学士学位;
1983.07——1986.10 大庆石油管理局龙虎泡试验区实习员、地质组组长;
1986.10——1992.02 大庆石油管理局采油九厂地质研究所副所长;
1992.02——1994.05 大庆石油管理局采油九厂副总地质师;
1994.05——1996.03 大庆石油管理局副总地质师、采油四厂厂长;
1996.03——1997.01 大庆石油管理局局长助理;
1997.01——1997.11 大庆石油管理局局长助理兼第一油气开发事业部主任;
1997.11——1999.01 大庆石油管理局常务副局长、党委常委;
1999.01——1999.11 大庆石油管理局局长、党委副书记;
(1996.09——1999.03参加哈尔滨工程大学管理科学与工程专业研究生学习,1999.04获管理学硕士学位);
1999.11——2000.08 中国石油天然气股份有限公司副总裁兼大庆油田有限责任公司董事长、总经理、党委书记,大庆石油管理局党委副书记;
2000.08——2001.03 中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员兼中国石油天然气股份有限公司副总裁,大庆油田有限责任公司董事长、总经理、党委书记,大庆石油管理局党委副书记;
2001.03——2002.12 中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员兼中国石油天然气股份有限公司副总裁,大庆油田有限责任公司董事长、总经理;
2002.12——2003.12 中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员兼中国石油天然气股份有限公司董事、高级副总裁,大庆油田有限责任公司董事长、总经理;
2003.12——2006.09 中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员兼中国石油天然气股份有限公司董事、高级副总裁;
2006.09——2006.10 中共辽宁省委委员、常委;
2006.10——2007.06 中共辽宁省委委员、常委、组织部部长;
2007.06——2007.08 中国石油化工集团公司总经理、党组书记;
2007.08——2011.03 中国石油化工集团公司总经理、党组书记兼中国石油化工股份有限公司董事长;
2011.03——2011.04 中共福建省委委员、常委、副书记;
2011.04——2011.07 中共福建省委委员、常委、副书记,省政府副省长、代省长,省政府党组书记;
2011.07—— 中共福建省委委员、常委、副书记,省政府省长,省政府党组书记。
中共十六大、十七大、十八大代表,中共第十六届、十七届中央候补委员,第十八届中央委员。
第十一届全国人大代表。
评论